Орынбаев стал помощником президента Казахстана
Перед новым назначением он работал в должности заместителя премьер-министра
Глава государства подписал указ о назначении Орынбаева Ербола Турмахановича помощником президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента.
Последняя должность - заместитель премьер-министра Республики Казахстан.
Дата рождения: 29.06.1971.
Место рождения: КазССР, г. Чимкент.
Семейное положение, родственные связи:
- жена: Анартаева Майра Уласбековна;
- дети: сыновья - Абулхаир (1998 г.р.), Алихан (2001 г.р.), Арман (2010 г.р.); дочь Сара (2008 г.р.).
Владение языками:
- казахский, русский, английский.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1993), юрист;
- Университет Дьюка (2000-2002), магистр по международному экономическому развитию.
Трудовой стаж:
- специалист Чимкентского банка «Ак-бастау» (1992-1993);
- заместитель председателя правления банка «Фьючер», г. Москва (1993-1995);
- генеральный директор хлопковой сертификационной Ливерпульской компании Weikfield Inspection Services Ltd., г. Шымкент (1995-1996);
- заместитель акима Южно-Казахстанской области (1996-1997);
- и.о. заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по миграции и демографии (1997-1998);
- начальник управления бюджетного программирования Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам (1998);
- главный эксперт Канцелярии Президента Республики Казахстан (1998-1999);
- директор Департамента правового обеспечения государственной службы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (1999-2000);
- помощник председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (06.2002-09.2002);
- вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (04.09.2002-13.08.2003);
- председатель правления АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (2003-2004);
- начальник управления экономической политики - заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-03.2005);
- заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-01.2006);
- заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (01.2006-01.2007);
- руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (11.01.2007-29.10.2007);
- заместитель премьер-министра Республики Казахстан (с 29.10.2007);
- руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (с 06.10.2008);
- заместитель премьер-министра Республики Казахстан (с 04.2011).
Прочие должности:
- консультант МБРР (2001);
- член совета директоров ЗАО «Air Kazakhstan» (2002-04); ЗАО «НК «КазМунайГаз», ОАО «Кегок», ЗАО «НК «Казахстан Темир Жолы» (2003-2004); ЗАО «Международный аэропорт Астана» (2003-2004); АО «Национальный инновационный фонд» (2003-2004);
- председатель наблюдательного совета ТОО «Самрук-Казына Фармация» (с 06.2010);
- председатель совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» (с 20.09.2011);
- член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 05.2012).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- ордена: «Парасат» (2012), «Курмет» (2006).